Heimir Hannesson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
96 27.01.1975 – 06.04.1975: 3. þm. NE, F HeimH neðri deild, aðalmaður: Stefán Valgeirsson
94 13.11.1973 – 05.12.1973: 3. þm. NE, F HeimH neðri deild, aðalmaður: Stefán Valgeirsson