Jón Snorri Þorleifsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
94 04.02.1974 – 16.03.1974: 8. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Eðvarð Sigurðsson
93 09.04.1973 – 17.04.1973: 3. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Magnús Kjartansson
07.02.1973 – 19.02.1973: 8. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Eðvarð Sigurðsson
92 22.02.1972 – 05.03.1972: 3. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Magnús Kjartansson
20.01.1972 – 07.02.1972: 8. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Eðvarð Sigurðsson
18.11.1971 – 13.12.1971: 3. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Magnús Kjartansson
90 04.03.1970 – 17.03.1970: 6. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Magnús Kjartansson
88 12.02.1968 – 24.02.1968: 6. þm. RV, Ab JSÞ neðri deild, aðalmaður: Magnús Kjartansson