Sigurður J. Líndal - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
93 15.12.1972 – 20.12.1972: 3. þm. NV, F SL neðri deild, aðalmaður: Björn Pálsson
92 17.05.1972 – 19.05.1972: 3. þm. NV, F SL neðri deild, aðalmaður: Björn Pálsson