Unnar Stefánsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
91 11.11.1970 – 23.11.1970: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
90 20.04.1970 – 02.05.1970: 9. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Bragi Sigurjónsson
89 13.05.1969 – 16.05.1969: 9. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Bragi Sigurjónsson
27.02.1969 – 11.03.1969: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
88 15.02.1968 – 27.02.1968: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
87 15.04.1967 – 19.04.1967: 4. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Jón Þorsteinsson
86 25.04.1966 – 05.05.1966: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
85 05.05.1965 – 11.05.1965: 4. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Guðmundur Í. Guðmundsson
25.11.1964 – 21.12.1964: 4. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Guðmundur Í. Guðmundsson
84 06.04.1964 – 18.04.1964: 2. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Birgir Finnsson
12.02.1964 – 26.02.1964: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
12.12.1963 – 20.12.1963: 4. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Guðmundur Í. Guðmundsson
83 13.02.1963 – 27.02.1963: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
82 14.03.1962 – 26.03.1962: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
81 15.02.1961 – 27.02.1961: 1. þm. LA, A US neðri deild, aðalmaður: Sigurður Ingimundarson
12.12.1960 – 20.12.1960: 5. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Friðjón Skarphéðinsson
02.11.1960 – 15.11.1960: 5. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Friðjón Skarphéðinsson
80 30.05.1960 – 03.06.1960: 5. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Friðjón Skarphéðinsson
15.03.1960 – 12.05.1960: 3. þm. LA, A US efri deild, aðalmaður: Guðmundur Í. Guðmundsson