Davíð Aðalsteinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
109 10.03.1987 – 09.10.1987: 5. þm. VL, F DA efri deild
10.10.1986 – 22.02.1987: 5. þm. VL, F DA efri deild
108 21.04.1986 – 09.10.1986: 5. þm. VL, F DA efri deild
10.10.1985 – 06.04.1986: 5. þm. VL, F DA efri deild
107 10.10.1984 – 10.10.1985: 5. þm. VL, F DA efri deild
106 22.03.1984 – 09.10.1984: 5. þm. VL, F DA efri deild
23.04.1983 – 07.03.1984: 5. þm. VL, F DA efri deild
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 3. þm. VL, F DA efri deild
104 29.11.1981 – 10.10.1982: 3. þm. VL, F DA efri deild
10.10.1981 – 09.11.1981: 3. þm. VL, F DA efri deild
103 10.10.1980 – 09.10.1981: 3. þm. VL, F DA efri deild
102 29.05.1980 – 10.10.1980: 3. þm. VL, F DA efri deild
12.12.1979 – 28.05.1980: 3. þm. VL, F DA efri deild
Formaður nefnda:
109 10.10.1986 – 09.10.1987: efri deild félagsmálanefnd
10.10.1986 – 09.10.1987: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
108 10.10.1985 – 09.10.1986: efri deild félagsmálanefnd
10.10.1985 – 09.10.1986: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
107 10.10.1984 – 10.10.1985: efri deild félagsmálanefnd
10.10.1984 – 10.10.1985: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
106 10.10.1983 – 09.10.1984: efri deild félagsmálanefnd
10.10.1983 – 09.10.1984: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
10.10.1983 – 09.10.1984: efri deild menntamálanefnd
105 11.10.1982 – 21.06.1983: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
11.10.1982 – 21.06.1983: efri deild iðnaðarnefnd
104 10.10.1981 – 10.10.1982: efri deild iðnaðarnefnd
10.10.1981 – 10.10.1982: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
103 10.10.1980 – 10.10.1981: efri deild iðnaðarnefnd
10.10.1980 – 10.10.1981: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
101 10.10.1979 – 12.12.1979: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
10.10.1979 – 12.12.1979: efri deild iðnaðarnefnd
Forsetaembætti:
109 10.10.1986 – 09.10.1987: 2. varaforseti Ed. efri deild
108 10.10.1985 – 09.10.1986: 2. varaforseti Ed. efri deild
107 10.10.1984 – 09.10.1985: 2. varaforseti Ed. efri deild
106 10.10.1983 – 09.10.1984: 2. varaforseti Ed. efri deild
105 11.10.1982 – 09.10.1983: skrifari Ed. efri deild
104 10.10.1981 – 09.10.1982: skrifari Ed. efri deild
103 10.10.1980 – 09.10.1981: skrifari Ed. efri deild
102 12.12.1979 – 09.10.1980: skrifari Ed. efri deild