Karl Garðarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
145 08.09.2015 – 28.10.2016: 8. þm. RS, F KG*
144 29.06.2015 – 07.09.2015: 8. þm. RS, F KG*
22.06.2015 – 29.06.2015: 8. þm. RS, F KG* með varamann
09.09.2014 – 22.06.2015: 8. þm. RS, F KG*
143 03.02.2014 – 08.09.2014: 8. þm. RS, F KG*
27.01.2014 – 03.02.2014: 8. þm. RS, F KG* með varamann
01.10.2013 – 27.01.2014: 8. þm. RS, F KG*
142 27.04.2013 – 30.09.2013: 8. þm. RS, F KG*
Formaður nefnda:
145 08.09.2015 – 28.10.2016: Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
144 09.09.2014 – 07.09.2015: Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
143 30.09.2013 – 08.09.2014: Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
142 06.06.2013 – 30.09.2013: Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins