Geir H. Haarde - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
136 17.04.2009 – 25.04.2009: 1. þm. RS, S GHH
30.03.2009 – 17.04.2009: 1. þm. RS, S GHH með varamann
09.02.2009 – 30.03.2009: 1. þm. RS, S GHH
04.02.2009 – 09.02.2009: 1. þm. RS, S GHH
01.02.2009 – 04.02.2009: 1. þm. RS, S GHH
01.10.2008 – 01.02.2009: 1. þm. RS, S GHH*
135 17.04.2008 – 30.09.2008: 1. þm. RS, S GHH*
02.04.2008 – 17.04.2008: 1. þm. RS, S GHH* með varamann
01.10.2007 – 02.04.2008: 1. þm. RS, S GHH*
134 12.05.2007 – 30.09.2007: 1. þm. RS, S GHH*
133 04.12.2006 – 11.05.2007: 1. þm. RS, S GHH*
20.11.2006 – 04.12.2006: 1. þm. RS, S GHH* með varamann
01.10.2006 – 20.11.2006: 1. þm. RS, S GHH*
132 19.09.2006 – 30.09.2006: 1. þm. RS, S GHH*
15.06.2006 – 19.09.2006: 1. þm. RS, S GHH*
20.12.2005 – 15.06.2006: 1. þm. RS, S GHH*
10.12.2005 – 20.12.2005: 1. þm. RS, S GHH*
05.12.2005 – 10.12.2005: 1. þm. RS, S GHH* með varamann
01.10.2005 – 05.12.2005: 1. þm. RS, S GHH*
131 27.09.2005 – 30.09.2005: 1. þm. RS, S GHH*
07.03.2005 – 27.09.2005: 1. þm. RS, S GHH*
01.10.2004 – 17.02.2005: 1. þm. RS, S GHH*
130 22.07.2004 – 01.10.2004: 1. þm. RS, S GHH*
15.05.2004 – 20.07.2004: 1. þm. RS, S GHH*
01.10.2003 – 26.04.2004: 1. þm. RS, S GHH*
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 1. þm. RS, S GHH*
128 01.10.2002 – 10.05.2003: 3. þm. RV, S GHH*
127 27.03.2002 – 01.10.2002: 3. þm. RV, S GHH*
13.11.2001 – 13.03.2002: 3. þm. RV, S GHH*
01.10.2001 – 30.10.2001: 3. þm. RV, S GHH*
126 02.10.2000 – 30.09.2001: 3. þm. RV, S GHH*
125 01.10.1999 – 02.10.2000: 3. þm. RV, S GHH*
124 08.05.1999 – 01.10.1999: 3. þm. RV, S GHH*
123 05.01.1999 – 08.05.1999: 3. þm. RV, S GHH*
01.10.1998 – 05.01.1999: 4. þm. RV, S GHH*
122 16.04.1998 – 01.10.1998: 4. þm. RV, S GHH*
01.10.1997 – 16.04.1998: 4. þm. RV, S GHH*
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 4. þm. RV, S GHH*
120 02.10.1995 – 30.09.1996: 4. þm. RV, S GHH*
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 4. þm. RV, S GHH*
118 04.10.1994 – 08.04.1995: 8. þm. RV, S GHH*
01.10.1994 – 04.10.1994: 8. þm. RV, S GHH*
117 01.10.1993 – 01.10.1994: 8. þm. RV, S GHH*
116 17.08.1992 – 30.09.1993: 8. þm. RV, S GHH*
115 21.10.1991 – 17.08.1992: 8. þm. RV, S GHH*
01.10.1991 – 07.10.1991: 8. þm. RV, S GHH*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 8. þm. RV, S GHH neðri deild
113 01.02.1991 – 12.05.1991: 14. þm. RV, S GHH neðri deild
10.10.1990 – 31.01.1991: 17. þm. RV, S GHH neðri deild
112 12.04.1990 – 09.10.1990: 17. þm. RV, S GHH neðri deild
10.10.1989 – 28.03.1990: 17. þm. RV, S GHH neðri deild
111 10.10.1988 – 09.10.1989: 17. þm. RV, S GHH neðri deild
110 10.10.1987 – 09.10.1988: 17. þm. RV, S GHH neðri deild
Varaþingmaður:
108 09.04.1986 – 23.04.1986: 12. þm. RV, S GHH neðri deild, aðalmaður: Pétur Sigurðsson
Ráðherraembætti:
136 01.10.2008 – 01.02.2009: forsætisráðherra
135 01.10.2007 – 30.09.2008: forsætisráðherra
01.10.2007 – 31.12.2007: ráðherra Hagstofu Íslands
134 12.05.2007 – 30.09.2007: forsætisráðherra
12.05.2007 – 30.09.2007: ráðherra Hagstofu Íslands
133 01.10.2006 – 11.05.2007: forsætisráðherra
01.10.2006 – 11.05.2007: ráðherra Hagstofu Íslands
132 15.06.2006 – 30.09.2006: forsætisráðherra
15.06.2006 – 30.09.2006: ráðherra Hagstofu Íslands
01.10.2005 – 15.06.2006: utanríkisráðherra
131 27.09.2005 – 30.09.2005: utanríkisráðherra
01.10.2004 – 27.09.2005: fjármálaráðherra
130 01.10.2003 – 01.10.2004: fjármálaráðherra
129 10.05.2003 – 30.09.2003: fjármálaráðherra
128 01.10.2002 – 10.05.2003: fjármálaráðherra
127 01.10.2001 – 29.09.2002: fjármálaráðherra
126 02.10.2000 – 30.09.2001: fjármálaráðherra
125 01.10.1999 – 02.10.2000: fjármálaráðherra
124 28.05.1999 – 01.10.1999: fjármálaráðherra
123 01.10.1998 – 28.05.1999: fjármálaráðherra
122 16.04.1998 – 01.10.1998: fjármálaráðherra
Embætti þingflokks:
122 01.10.1997 – 16.04.1998: formaður þingflokks
121 01.10.1996 – 01.10.1997: formaður þingflokks
120 02.10.1995 – 30.09.1996: formaður þingflokks
119 16.05.1995 – 02.10.1995: formaður þingflokks
118 01.10.1994 – 08.04.1995: formaður þingflokks
117 01.10.1993 – 01.10.1994: formaður þingflokks
116 17.08.1992 – 30.09.1993: formaður þingflokks
115 01.10.1991 – 17.08.1992: formaður þingflokks
Formaður nefnda:
123 01.10.1998 – 07.05.1999: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
122 01.10.1997 – 16.04.1998: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
121 01.10.1996 – 01.10.1997: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
01.10.1996 – 01.10.1997: utanríkismálanefnd
120 02.10.1995 – 30.09.1996: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
02.10.1995 – 30.09.1996: utanríkismálanefnd
119 16.05.1995 – 02.10.1995: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
16.05.1995 – 02.10.1995: utanríkismálanefnd
118 01.10.1994 – 08.04.1995: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
117 10.10.1993 – 01.10.1994: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
116 17.08.1992 – 30.09.1993: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
115 01.10.1991 – 17.08.1992: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
114 13.05.1991 – 30.09.1991: neðri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
Forsetaembætti:
113 10.10.1990 – 12.05.1991: 1. varaforseti Nd. neðri deild
112 10.10.1989 – 09.10.1990: 1. varaforseti Nd. neðri deild
110 10.10.1987 – 09.10.1988: skrifari Nd. neðri deild