Ingólfur Guðnason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
104 07.02.1982 – 10.10.1982: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
10.10.1981 – 25.01.1982: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
103 15.02.1981 – 11.05.1981: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
10.10.1980 – 27.01.1981: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
102 04.05.1980 – 10.10.1980: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
26.01.1980 – 21.04.1980: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
12.12.1979 – 14.01.1980: 5. þm. NV, F IGuðn neðri deild
Formaður nefnda:
105 11.10.1982 – 21.06.1983: neðri deild menntamálanefnd
104 10.10.1981 – 10.10.1982: neðri deild menntamálanefnd
103 10.10.1980 – 10.10.1981: neðri deild menntamálanefnd
101 10.10.1979 – 12.12.1979: neðri deild menntamálanefnd
95 18.07.1974 – 05.10.1974: neðri deild menntamálanefnd