Jón Jónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
47 02.11.1933 – 09.12.1933: 3. þm. LA, Bæ JónJ efri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: 3. þm. LA, F JónJ efri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 3. þm. LA, F JónJ efri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 3. þm. LA, F JónJ efri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: 3. þm. LA, F JónJ efri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: 6. þm. LA, F JónJ efri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 6. þm. LA, F JónJ efri deild
Formaður nefnda:
46 15.02.1933 – 03.06.1933: efri deild fjárveitinganefnd
15.02.1933 – 03.06.1933: efri deild menntamálanefnd
45 15.02.1932 – 06.06.1932: efri deild fjárveitinganefnd
15.02.1932 – 06.06.1932: efri deild menntamálanefnd
15.02.1932 – 06.06.1932: efri deild Ríkisgjaldanefnd
44 15.07.1931 – 24.08.1931: efri deild fjárveitinganefnd
15.07.1931 – 24.08.1931: efri deild menntamálanefnd
15.07.1931 – 24.08.1931: efri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
43 14.02.1931 – 14.04.1931: efri deild fjárveitinganefnd
14.02.1931 – 14.04.1931: efri deild menntamálanefnd
42 17.01.1930 – 28.06.1930: efri deild fjárveitinganefnd
17.01.1930 – 28.06.1930: efri deild landbúnaðarnefnd
41 15.02.1929 – 18.05.1929: efri deild landbúnaðarnefnd
15.02.1929 – 18.05.1929: efri deild fjárveitinganefnd
15.02.1929 – 18.05.1929: efri deild menntamálanefnd
Forsetaembætti:
47 02.11.1933 – 09.12.1933: skrifari Ed. efri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: skrifari Ed. efri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: skrifari Ed. efri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: skrifari Ed. efri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: skrifari Ed. efri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: skrifari Ed. efri deild