Páll Zóphóníasson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
79 21.07.1959 – 16.08.1959: 1. þm. NM, F PZ efri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: 1. þm. NM, F PZ efri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: 1. þm. NM, F PZ efri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: 1. þm. NM, F PZ efri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: 1. þm. NM, F PZ efri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: 1. þm. NM, F PZ efri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: 1. þm. NM, F PZ efri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 1. þm. NM, F PZ efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 1. þm. NM, F PZ efri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 1. þm. NM, F PZ efri deild
69 01.04.1950 – 17.05.1950: 1. þm. NM, F PZ efri deild
14.11.1949 – 16.03.1950: 1. þm. NM, F PZ efri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 1. þm. NM, F PZ efri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: 1. þm. NM, F PZ efri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: 1. þm. NM, F PZ efri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: 1. þm. NM, F PZ efri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: 2. þm. NM, F PZ efri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 2. þm. NM, F PZ efri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: 2. þm. NM, F PZ efri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 2. þm. NM, F PZ efri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 1. þm. NM, F PZ neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 1. þm. NM, F PZ efri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 1. þm. NM, F PZ efri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 1. þm. NM, F PZ efri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 1. þm. NM, F PZ efri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: 1. þm. NM, F PZ efri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 1. þm. NM, F PZ efri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 1. þm. NM, F PZ efri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 1. þm. NM, F PZ neðri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 2. þm. NM, F PZ efri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 2. þm. NM, F PZ efri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 2. þm. NM, F PZ neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 2. þm. NM, F PZ neðri deild
Formaður nefnda:
79 21.07.1959 – 16.08.1959: efri deild landbúnaðarnefnd
78 10.10.1958 – 15.05.1959: efri deild landbúnaðarnefnd
77 10.10.1957 – 05.06.1958: efri deild landbúnaðarnefnd
76 10.10.1956 – 01.06.1957: efri deild landbúnaðarnefnd
75 08.10.1955 – 29.03.1956: efri deild allsherjarnefnd
08.10.1955 – 29.03.1956: efri deild landbúnaðarnefnd
74 09.10.1954 – 12.05.1955: efri deild landbúnaðarnefnd
73 01.10.1953 – 15.04.1954: efri deild landbúnaðarnefnd
72 01.10.1952 – 07.02.1953: efri deild landbúnaðarnefnd
71 01.10.1951 – 25.01.1952: efri deild landbúnaðarnefnd
70 10.10.1950 – 07.03.1951: efri deild landbúnaðarnefnd
69 14.11.1949 – 17.05.1950: efri deild landbúnaðarnefnd
68 11.10.1948 – 18.05.1949: efri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
67 01.10.1947 – 24.03.1948: efri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
59 16.02.1942 – 05.07.1942: efri deild samgöngunefnd
16.02.1942 – 05.07.1942: sþ. þingfarakaupsnefnd
58 13.10.1941 – 21.11.1941: efri deild samgöngunefnd
13.10.1941 – 21.11.1941: sþ. þingfarakaupsnefnd
56 15.02.1941 – 17.06.1941: efri deild samgöngunefnd
15.02.1941 – 17.06.1941: sþ. þingfarakaupsnefnd
55 15.02.1940 – 24.04.1940: efri deild samgöngunefnd
15.02.1940 – 24.04.1940: sþ. þingfarakaupsnefnd
54 15.02.1939 – 05.01.1940: efri deild landbúnaðarnefnd
15.02.1939 – 05.01.1940: sþ. þingfarakaupsnefnd
53 15.02.1938 – 12.05.1938: efri deild landbúnaðarnefnd
15.02.1938 – 12.05.1938: sþ. þingfarakaupsnefnd
52 09.10.1937 – 22.12.1937: efri deild landbúnaðarnefnd
09.10.1937 – 22.12.1937: sþ. þingfarakaupsnefnd
51 15.02.1937 – 20.04.1937: neðri deild iðnaðarnefnd
50 15.02.1936 – 09.05.1936: neðri deild iðnaðarnefnd
15.02.1936 – 09.05.1936: sþ. þingfarakaupsnefnd
49 15.02.1935 – 23.12.1935: neðri deild iðnaðarnefnd
48 01.10.1934 – 22.12.1934: neðri deild iðnaðarnefnd
Forsetaembætti:
78 10.10.1958 – 23.12.1958: forseti Ed. efri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 2. varaforseti Nd. neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 2. varaforseti Nd. neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 2. varaforseti Nd. neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 2. varaforseti Nd. neðri deild
Aldursforseti (lengst þingseta):
79 21.07.1959 – 16.08.1959: aldursf. efri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: aldursf. sþ.