Steingrímur Steinþórsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
78 10.10.1958 – 15.05.1959: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
76 10.10.1956 – 24.04.1957: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
64 26.04.1946 – 29.04.1946: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 2. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 1. þm. Sk, F StgrSt neðri deild
Ráðherraembætti:
75 08.10.1955 – 29.03.1956: félagsmálaráðherra
08.10.1955 – 29.03.1956: kirkjumálaráðherra
08.10.1955 – 29.03.1956: landbúnaðarráðherra
08.10.1955 – 29.03.1956:
74 09.10.1954 – 12.05.1955: félagsmálaráðherra
09.10.1954 – 12.05.1955: kirkjumálaráðherra
09.10.1954 – 12.05.1955: landbúnaðarráðherra
09.10.1954 – 12.05.1955:
73 01.10.1953 – 15.04.1954: félagsmálaráðherra
01.10.1953 – 15.04.1954: kirkjumálaráðherra
01.10.1953 – 15.04.1954: landbúnaðarráðherra
01.10.1953 – 15.04.1954:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: forsætisráðherra
01.10.1952 – 07.02.1953: félagsmálaráðherra
71 01.10.1951 – 25.01.1952: forsætisráðherra
01.10.1951 – 25.01.1952: félagsmálaráðherra
01.10.1951 – 25.01.1952: ríkisstjórnarinnar
70 10.10.1950 – 03.07.1951: forsætisráðherra efri deild
10.10.1950 – 03.07.1951: félagsmálaráðherra neðri deild
10.10.1950 – 07.03.1951: heilbrigðisráðherra neðri deild
69 14.03.1950 – 17.05.1950: forsætisráðherra
14.03.1950 – 17.05.1950: félagsmálaráðherra
Formaður nefnda:
78 10.10.1958 – 15.05.1959: neðri deild ht
77 10.10.1957 – 05.06.1958: neðri deild ht
10.10.1957 – 05.06.1958: sþ. utanríkismálanefnd
76 10.10.1956 – 24.04.1957: neðri deild ht
10.10.1956 – 24.04.1957: sþ. utanríkismálanefnd
69 14.11.1949 – 17.05.1950: neðri deild landbúnaðarnefnd
68 11.10.1948 – 18.05.1949: neðri deild landbúnaðarnefnd
67 01.10.1947 – 24.03.1948: neðri deild landbúnaðarnefnd
53 15.02.1938 – 12.05.1938: neðri deild fjárhagsnefnd
Forsetaembætti:
69 14.11.1949 – 22.03.1950: forseti sþ.
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 1. varaforseti Nd. neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: 1. varaforseti Nd. neðri deild