Tómas Ingi Olrich - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
130 12.12.2003 – 31.12.2003: 6. þm. NA, S TIO*
01.10.2003 – 26.11.2003: 6. þm. NA, S TIO*
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 6. þm. NA, S TIO*
128 01.10.2002 – 10.05.2003: 5. þm. NE, S TIO*
127 01.10.2001 – 01.10.2002: 5. þm. NE, S TIO*
126 02.10.2000 – 30.09.2001: 5. þm. NE, S TIO*
125 01.10.1999 – 02.10.2000: 5. þm. NE, S TIO*
124 16.06.1999 – 01.10.1999: 5. þm. NE, S TIO*
08.05.1999 – 08.06.1999: 5. þm. NE, S TIO*
123 01.10.1998 – 08.05.1999: 5. þm. NE, S TIO*
122 01.10.1997 – 01.10.1998: 5. þm. NE, S TIO*
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 5. þm. NE, S TIO*
120 02.10.1995 – 30.09.1996: 5. þm. NE, S TIO*
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 5. þm. NE, S TIO*
118 01.10.1994 – 08.04.1995: 5. þm. NE, S TIO*
117 01.10.1993 – 01.10.1994: 5. þm. NE, S TIO*
116 16.11.1992 – 30.09.1993: 5. þm. NE, S TIO*
17.08.1992 – 02.11.1992: 5. þm. NE, S TIO*
115 01.10.1991 – 17.08.1992: 5. þm. NE, S TIO*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 5. þm. NE, S TIO efri deild
Ráðherraembætti:
130 01.10.2003 – 31.12.2003: menntamálaráðherra
129 10.05.2003 – 30.09.2003: menntamálaráðherra
128 01.10.2002 – 10.05.2003: menntamálaráðherra
127 02.03.2002 – 29.09.2002: menntamálaráðherra
Formaður nefnda:
128 01.10.2002 – 10.05.2003: Íslandsdeild NATO-þingsins
127 01.10.2001 – 01.10.2002: Íslandsdeild NATO-þingsins
01.10.2001 – 07.03.2002: utanríkismálanefnd
126 02.10.2000 – 30.09.2001: Íslandsdeild NATO-þingsins
02.10.2000 – 30.09.2001: utanríkismálanefnd
125 01.10.1999 – 26.09.2000: Íslandsdeild NATO-þingsins
01.10.1999 – 26.09.2000: utanríkismálanefnd
124 08.06.1999 – 01.10.1999: NAA
08.06.1999 – 01.10.1999: utanríkismálanefnd
123 01.10.1998 – 07.05.1999: utanríkismálanefnd
122 01.10.1997 – 16.04.1998: utanríkismálanefnd
118 01.10.1994 – 08.04.1995: Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu
117 01.10.1993 – 01.10.1994: Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu