Bjarni Benediktsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
90 31.03.1970 – 04.05.1970: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
05.11.1969 – 29.01.1970: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
10.10.1969 – 20.10.1969: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
89 21.12.1968 – 17.05.1969: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
10.10.1968 – 15.12.1968: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
88 27.02.1968 – 20.04.1968: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
10.10.1967 – 13.02.1968: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
86 08.10.1965 – 05.05.1966: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
85 11.11.1964 – 12.05.1965: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
10.10.1964 – 28.10.1964: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
84 14.11.1963 – 14.05.1964: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
10.10.1963 – 14.11.1963: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
82 01.01.1962 – 18.04.1962: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
10.10.1961 – 01.01.1962: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
80 12.05.1960 – 03.06.1960: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
20.11.1959 – 15.03.1960: 1. þm. RV, S BBen neðri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: 1. þm. Rv, S BBen neðri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: 1. þm. Rv, S BBen neðri deild
77 10.10.1957 – 08.05.1958: 1. þm. Rv, S BBen neðri deild
76 27.02.1957 – 01.06.1957: 1. þm. Rv, S BBen neðri deild
10.10.1956 – 12.02.1957: 1. þm. Rv, S BBen neðri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: 1. þm. Rv, S BBen efri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: 1. þm. Rv, S BBen efri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: 1. þm. Rv, S BBen efri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 1. þm. Rv, S BBen efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 1. þm. Rv, S BBen efri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 1. þm. Rv, S BBen efri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 1. þm. Rv, S BBen efri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 10. þm. LA, S BBen efri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: 10. þm. LA, S BBen efri deild
66 23.12.1946 – 24.05.1947: 10. þm. LA, S BBen efri deild
10.10.1946 – 10.11.1946: 10. þm. LA, S BBen efri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: 10. þm. LA, S BBen efri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: 6. þm. Rv, S BBen efri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 6. þm. Rv, S BBen efri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: 6. þm. Rv, S BBen efri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 6. þm. Rv, S BBen efri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 5. þm. Rv, S BBen efri deild
Ráðherraembætti:
90 10.10.1969 – 09.10.1970: forsætisráðherra neðri deild
89 10.10.1968 – 09.10.1969: forsætisráðherra neðri deild
88 10.10.1967 – 09.10.1968: forsætisráðherra neðri deild
87 10.10.1966 – 09.10.1967: forsætisráðherra neðri deild
86 10.10.1965 – 05.05.1966: forsætisráðherra neðri deild
85 10.10.1964 – 12.05.1965: forsætisráðherra neðri deild
84 14.11.1963 – 14.05.1964: forsætisráðherra neðri deild
10.10.1963 – 14.11.1963: dómsmálaráðherra neðri deild
10.10.1963 – 14.11.1963: heilbrigðisráðherra neðri deild
10.10.1963 – 14.11.1963: iðnaðarráðherra neðri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: dómsmálaráðherra neðri deild
10.10.1962 – 20.04.1963: heilbrigðisráðherra neðri deild
10.10.1962 – 20.04.1963: iðnaðarráðherra neðri deild
82 01.01.1962 – 18.04.1962: heilbrigðisráðherra neðri deild
10.10.1961 – 18.04.1962: dómsmálaráðherra neðri deild
10.10.1961 – 18.04.1962: iðnaðarráðherra neðri deild
10.10.1961 – 01.01.1962: forsætisráðherra neðri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: dómsmálaráðherra neðri deild
10.10.1960 – 29.03.1961: heilbrigðisráðherra neðri deild
10.10.1960 – 29.03.1961: iðnaðarráðherra neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: dómsmálaráðherra neðri deild
20.11.1959 – 03.06.1960: heilbrigðisráðherra neðri deild
20.11.1959 – 03.06.1960: iðnaðarráðherra neðri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: dómsmálaráðherra
08.10.1955 – 29.03.1956: menntamálaráðherra
74 09.10.1954 – 12.05.1955: dómsmálaráðherra
09.10.1954 – 12.05.1955: menntamálaráðherra
73 01.10.1953 – 15.04.1954: dómsmálaráðherra
01.10.1953 – 15.04.1954: menntamálaráðherra
72 01.10.1952 – 07.02.1953: dómsmálaráðherra
01.10.1952 – 07.02.1953: utanríkisráðherra
71 01.10.1951 – 25.01.1952: dómsmálaráðherra
01.10.1951 – 25.01.1952: utanríkisráðherra
70 10.10.1950 – 03.07.1951: dómsmálaráðherra efri deild
69 06.12.1949 – 13.03.1950: menntamálaráðherra
14.11.1949 – 17.05.1950: dómsmálaráðherra
14.11.1949 – 17.05.1950: utanríkisráðherra
68 11.10.1948 – 18.05.1949: dómsmálaráðherra
11.10.1948 – 18.05.1949: utanríkisráðherra
67 01.10.1947 – 24.03.1948: dómsmálaráðherra
01.10.1947 – 24.03.1948: utanríkisráðherra
66 04.02.1947 – 24.05.1947: dómsmálaráðherra
04.02.1947 – 24.05.1947: utanríkisráðherra
Formaður nefnda:
79 21.07.1959 – 16.08.1959: sþ. utanríkismálanefnd
78 10.10.1958 – 15.05.1959: neðri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
66 10.10.1946 – 24.05.1947: efri deild allsherjarnefnd
10.10.1946 – 24.05.1947: sþ. utanríkismálanefnd
65 22.07.1946 – 09.10.1946: efri deild allsherjarnefnd
22.07.1946 – 09.10.1946: sþ. utanríkismálanefnd
64 01.10.1945 – 29.04.1946: efri deild allsherjarnefnd
63 10.01.1944 – 03.03.1945: efri deild allsherjarnefnd
62 15.04.1943 – 17.12.1943: efri deild allsherjarnefnd
61 14.11.1942 – 14.04.1943: efri deild allsherjarnefnd
60 04.08.1942 – 09.09.1942: efri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
Forsetaembætti:
79 21.07.1959 – 16.08.1959: forseti sþ.
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 2. varaforseti sþ.
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 2. varaforseti sþ.