Bjarni Guðnason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 3. þm. LA, U BGuðn neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 3. þm. LA, SF BGuðn neðri deild
92 29.02.1972 – 09.10.1972: 3. þm. LA, SF BGuðn neðri deild
11.10.1971 – 15.02.1972: 3. þm. LA, SF BGuðn neðri deild
Varaþingmaður:
108 10.03.1986 – 25.03.1986: 5. þm. RV, A BjG neðri deild, aðalmaður: Jón Baldvin Hannibalsson
106 07.05.1984 – 20.05.1984: 5. þm. RV, A BjG neðri deild, aðalmaður: Jón Baldvin Hannibalsson
100 03.04.1979 – 29.04.1979: 2. þm. LA, A BGuðn neðri deild, aðalmaður: Finnur Torfi Stefánsson
Formaður nefnda:
93 10.10.1972 – 18.04.1973: neðri deild menntamálanefnd
92 11.10.1971 – 20.05.1972: neðri deild menntamálanefnd
Forsetaembætti:
94 10.10.1973 – 17.07.1974: 2. varaforseti Nd. neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 2. varaforseti Nd. neðri deild
92 11.10.1971 – 09.10.1972: 2. varaforseti Nd. neðri deild