Hanna Birna Kristjánsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
145 08.09.2015 – 28.10.2016: 1. þm. RS, S HBK*
144 27.04.2015 – 07.09.2015: 1. þm. RS, S HBK*
20.01.2015 – 27.04.2015: 1. þm. RS, S HBK* með varamann
20.01.2015 – 20.01.2015: 1. þm. RS, S HBK*
20.01.2015 – 20.01.2015: 1. þm. RS, S HBK* með varamann
17.12.2014 – 20.01.2015: 1. þm. RS, S HBK*
05.12.2014 – 17.12.2014: 1. þm. RS, S HBK* með varamann
04.12.2014 – 05.12.2014: 1. þm. RS, S HBK*
09.09.2014 – 04.12.2014: 1. þm. RS, S HBK*
143 01.10.2013 – 08.09.2014: 1. þm. RS, S HBK*
142 05.07.2013 – 30.09.2013: 1. þm. RS, S HBK*
04.07.2013 – 05.07.2013: 1. þm. RS, S HBK* með varamann
23.05.2013 – 04.07.2013: 1. þm. RS, S HBK*
27.04.2013 – 23.05.2013: 1. þm. RS, S HBK*
Ráðherraembætti:
144 09.09.2014 – 04.12.2014: innanríkisráðherra
143 30.09.2013 – 08.09.2014: innanríkisráðherra
142 23.05.2013 – 30.09.2013: innanríkisráðherra