Páll Þorsteinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 3. þm. AL, F PÞ efri deild
93 21.03.1973 – 09.10.1973: 3. þm. AL, F PÞ efri deild
10.10.1972 – 05.03.1973: 3. þm. AL, F PÞ efri deild
92 14.03.1972 – 09.10.1972: 3. þm. AL, F PÞ efri deild
11.10.1971 – 27.02.1972: 3. þm. AL, F PÞ efri deild
91 23.03.1971 – 07.04.1971: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
10.10.1970 – 07.03.1971: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
90 05.04.1970 – 04.05.1970: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
10.10.1969 – 15.03.1970: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
89 09.04.1969 – 17.05.1969: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
18.11.1968 – 23.03.1969: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
10.10.1968 – 30.10.1968: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
88 30.01.1968 – 20.04.1968: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
10.10.1967 – 15.01.1968: 2. þm. AL, F PÞ efri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 4. þm. AL, F PÞ efri deild
86 08.10.1965 – 05.05.1966: 4. þm. AL, F PÞ efri deild
85 10.10.1964 – 12.05.1965: 4. þm. AL, F PÞ efri deild
84 10.10.1963 – 14.05.1964: 4. þm. AL, F PÞ efri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: 5. þm. AL, F PÞ efri deild
82 10.10.1961 – 18.04.1962: 5. þm. AL, F PÞ efri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 5. þm. AL, F PÞ efri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 5. þm. AL, F PÞ efri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: þm. AS, F PÞ neðri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: þm. AS, F PÞ neðri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: þm. AS, F PÞ neðri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: þm. AS, F PÞ neðri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: þm. AS, F PÞ neðri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: þm. AS, F PÞ neðri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: þm. AS, F PÞ neðri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: þm. AS, F PÞ neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: þm. AS, F PÞ neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: þm. AS, F PÞ neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: þm. AS, F PÞ neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: þm. AS, F PÞ efri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: þm. AS, F PÞ efri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: þm. AS, F PÞ efri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: þm. AS, F PÞ neðri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: þm. AS, F PÞ neðri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: þm. AS, F PÞ neðri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: þm. AS, F PÞ neðri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: þm. AS, F PÞ neðri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: þm. AS, F PÞ neðri deild
Formaður nefnda:
94 10.10.1973 – 09.05.1974: efri deild samgöngunefnd
78 10.10.1958 – 15.05.1959: neðri deild menntamálanefnd
10.10.1958 – 15.05.1959: neðri deild samgöngunefnd
77 10.10.1957 – 05.06.1958: neðri deild menntamálanefnd
10.10.1957 – 05.06.1958: neðri deild samgöngunefnd
76 10.10.1956 – 01.06.1957: neðri deild menntamálanefnd
10.10.1956 – 01.06.1957: neðri deild samgöngunefnd
75 08.10.1955 – 29.03.1956: neðri deild ht
74 09.10.1954 – 12.05.1955: neðri deild ht
72 01.10.1952 – 07.02.1953: neðri deild ht
71 01.10.1951 – 25.01.1952: neðri deild ht
70 10.10.1950 – 07.03.1951: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
68 11.10.1948 – 18.05.1949: neðri deild menntamálanefnd
67 01.10.1947 – 24.03.1948: neðri deild menntamálanefnd
Forsetaembætti:
94 10.10.1973 – 17.07.1974: skrifari Ed. efri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: skrifari Ed. efri deild
92 11.10.1971 – 09.10.1972: skrifari Ed. efri deild
91 10.10.1970 – 10.10.1971: skrifari Sþ. sþ.
90 10.10.1969 – 09.10.1970: skrifari Sþ. sþ.
89 10.10.1968 – 09.10.1969: skrifari Sþ. sþ.
88 10.10.1967 – 09.10.1968: skrifari Sþ. sþ.
79 21.07.1959 – 16.08.1959: skrifari Nd. neðri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: skrifari Nd. neðri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: skrifari Nd. neðri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: skrifari Nd. neðri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: skrifari Nd. neðri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: skrifari Nd. neðri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: skrifari Nd. neðri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: skrifari Nd. neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: skrifari Nd. neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: skrifari Nd. neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: skrifari Nd. neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: skrifari Nd. neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: skrifari Nd. neðri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: skrifari Nd. neðri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: skrifari Nd. neðri deild