Guðbjartur Hannesson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
145 08.09.2015 – 22.10.2015: 5. þm. NV, Sf GuðbH með varamenn
08.09.2015 – 08.09.2015: 5. þm. NV, Sf GuðbH
144 02.02.2015 – 07.09.2015: 5. þm. NV, Sf GuðbH
29.01.2015 – 02.02.2015: 5. þm. NV, Sf GuðbH með varamann
29.01.2015 – 29.01.2015: 5. þm. NV, Sf GuðbH
22.01.2015 – 29.01.2015: 5. þm. NV, Sf GuðbH með varamann
24.09.2014 – 22.01.2015: 5. þm. NV, Sf GuðbH
09.09.2014 – 24.09.2014: 5. þm. NV, Sf GuðbH með varamann
09.09.2014 – 09.09.2014: 5. þm. NV, Sf GuðbH
143 01.10.2013 – 08.09.2014: 5. þm. NV, Sf GuðbH
142 27.04.2013 – 30.09.2013: 5. þm. NV, Sf GuðbH
141 01.10.2012 – 27.04.2013: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
11.09.2012 – 01.10.2012: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
140 30.01.2012 – 10.09.2012: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
16.01.2012 – 30.01.2012: 3. þm. NV, Sf GuðbH* með varamann
10.01.2012 – 16.01.2012: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
01.10.2011 – 10.01.2012: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
139 01.01.2011 – 30.09.2011: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
01.10.2010 – 31.12.2010: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
138 02.09.2010 – 30.09.2010: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
01.10.2009 – 02.09.2010: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
137 15.05.2009 – 30.09.2009: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
25.04.2009 – 15.05.2009: 3. þm. NV, Sf GuðbH*
136 04.02.2009 – 25.04.2009: 2. þm. NV, Sf GuðbH
01.02.2009 – 04.02.2009: 2. þm. NV, Sf GuðbH
01.10.2008 – 01.02.2009: 2. þm. NV, Sf GuðbH*
135 01.10.2007 – 30.09.2008: 2. þm. NV, Sf GuðbH*
134 24.05.2007 – 30.09.2007: 2. þm. NV, Sf GuðbH*
12.05.2007 – 24.05.2007: 2. þm. NV, Sf GuðbH
Ráðherraembætti:
141 11.09.2012 – 23.05.2013: velferðarráðherra
140 01.10.2011 – 10.09.2012: velferðarráðherra
139 01.01.2011 – 30.09.2011: velferðarráðherra
01.10.2010 – 31.12.2010: félags- og tryggingamálaráðherra
01.10.2010 – 31.12.2010: heilbrigðisráðherra
138 02.09.2010 – 30.09.2010: félags- og tryggingamálaráðherra
02.09.2010 – 30.09.2010: heilbrigðisráðherra
Formaður nefnda:
139 01.10.2010 – 05.10.2010: fjárlaganefnd
138 01.10.2009 – 30.09.2010: fjárlaganefnd
137 19.05.2009 – 30.09.2009: fjárlaganefnd
136 30.09.2008 – 04.02.2009: félags- og tryggingamálanefnd
30.09.2008 – 25.04.2009: fél
135 01.10.2007 – 31.12.2008: félags- og tryggingamálanefnd
134 07.06.2007 – 31.12.2007: félags- og tryggingamálanefnd
04.06.2007 – 31.12.2007: félagsmálanefnd
Forsetaembætti:
137 25.04.2009 – 15.05.2009: forseti
136 04.02.2009 – 25.04.2009: forseti