Árni Johnsen - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
141 11.09.2012 – 27.04.2013: 9. þm. SU, S ÁJ
140 01.10.2011 – 10.09.2012: 9. þm. SU, S ÁJ
139 09.12.2010 – 30.09.2011: 9. þm. SU, S ÁJ
25.11.2010 – 09.12.2010: 9. þm. SU, S ÁJ með varamann
01.10.2010 – 25.11.2010: 9. þm. SU, S ÁJ
138 01.10.2009 – 30.09.2010: 9. þm. SU, S ÁJ
137 25.04.2009 – 30.09.2009: 9. þm. SU, S ÁJ
136 01.02.2009 – 25.04.2009: 6. þm. SU, S ÁJ
01.10.2008 – 01.02.2009: 6. þm. SU, S ÁJ*
135 01.10.2007 – 30.09.2008: 6. þm. SU, S ÁJ*
134 12.05.2007 – 30.09.2007: 6. þm. SU, S ÁJ*
126 30.10.2000 – 02.08.2001: 1. þm. SL, S ÁJ*
02.10.2000 – 09.10.2000: 1. þm. SL, S ÁJ*
125 01.10.1999 – 02.10.2000: 1. þm. SL, S ÁJ*
124 08.05.1999 – 01.10.1999: 1. þm. SL, S ÁJ*
123 01.10.1998 – 08.05.1999: 3. þm. SL, S ÁJ*
122 01.10.1997 – 01.10.1998: 3. þm. SL, S ÁJ*
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 3. þm. SL, S ÁJ*
120 02.10.1995 – 30.09.1996: 3. þm. SL, S ÁJ*
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 3. þm. SL, S ÁJ*
118 01.10.1994 – 08.04.1995: 3. þm. SL, S ÁJ*
117 29.11.1993 – 01.10.1994: 3. þm. SL, S ÁJ*
01.10.1993 – 15.11.1993: 3. þm. SL, S ÁJ*
116 17.08.1992 – 30.09.1993: 3. þm. SL, S ÁJ*
115 01.10.1991 – 17.08.1992: 3. þm. SL, S ÁJ*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 3. þm. SL, S ÁJ neðri deild
109 10.10.1986 – 09.10.1987: 3. þm. SL, S ÁJ efri deild
108 10.10.1985 – 09.10.1986: 3. þm. SL, S ÁJ efri deild
107 01.03.1985 – 10.10.1985: 3. þm. SL, S ÁJ efri deild
10.10.1984 – 13.02.1985: 3. þm. SL, S ÁJ efri deild
106 23.04.1983 – 09.10.1984: 3. þm. SL, S ÁJ efri deild
Varaþingmaður:
113 28.01.1991 – 11.02.1991: 1. þm. SL, S ÁJ neðri deild, aðalmaður: Þorsteinn Pálsson
112 30.03.1990 – 11.04.1990: 1. þm. SL, S ÁJ neðri deild, aðalmaður: Þorsteinn Pálsson
06.11.1989 – 20.11.1989: 1. þm. SL, S ÁJ neðri deild, aðalmaður: Þorsteinn Pálsson
110 29.02.1988 – 17.03.1988: 1. þm. SL, S ÁJ neðri deild, aðalmaður: Þorsteinn Pálsson
Formaður nefnda:
126 02.10.2000 – 02.08.2001: Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
02.10.2000 – 02.08.2001: samgöngunefnd
125 01.10.1999 – 26.09.2000: Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
01.10.1999 – 26.09.2000: samgöngunefnd
124 08.06.1999 – 01.10.1999: Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
08.06.1999 – 01.10.1999: samgöngunefnd
123 01.10.1998 – 07.05.1999: Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
122 01.10.1997 – 01.10.1998: Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
121 01.10.1996 – 01.10.1997: Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
Forsetaembætti:
109 10.10.1986 – 09.10.1987: skrifari Sþ. sþ.
108 10.10.1985 – 09.10.1986: skrifari Sþ. sþ.
107 10.10.1984 – 09.10.1985: skrifari Sþ. sþ.
106 10.10.1983 – 09.10.1984: skrifari Sþ. sþ.